- 1. Disponer el cese como personal eventual asesor de Alcaldía de don Álvaro Fernández Morán, con efectos del 8 de julio de 2024, día anterior a la toma de posesión mediante la firma del contrato en el puesto directivo de Director General de Obras, Instalaciones e Infraestructuras.
- 2. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, Boletín Informativo y web municipal, así como dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
Histórico de nombramientos y ceses de personal eventual
Resolución de cese de Personal Eventual: Asesor de Alcaldía
Resolución de cese de Personal Eventual: Asesores Grupo Municipal PP.
Por Resolución de Alcaldía nº 2024/5502, de 9 de abril, se dispuso lo siguiente:
- Cesar con efectos de 10 de abril de 2024 a don Antonio Salgado Gil como asesor del Grupo Popular.
- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, Boletín Informativo y web municipal, así como dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
Oviedo, 10 de abril de 2024. El Alcalde. Fdo.- Alfredo Canteli Fernández
Resolución de cese y nombramiento de Personal Eventual: Asesores Grupo Municipal Vox
Por Resolución de Alcaldía nº 2024/4922, de 27 de marzo, se dispuso lo siguiente:
1º.- Cesar, a D. Joaquín Rodríguez Fernández, como asesor del Grupo Municipal VOX, a media jornada del, con efectos desde el 1 de abril del 2024 (incluido)
2º.- Nombrar D. Felipe Antonio Díaz-Miranda Macías, como asesor del Grupo Municipal VOX, a media jornada, con efectos desde el 1 de abril de 2024 (incluido)
3º.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, Boletín Informativo y Web municipal, así como dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
Oviedo a 1 de abril de 2024. El Concejal de Gobierno de Interior, R. Institucionales, Atención Ciudadana, Participación y Distritos. Fdo.: Mario Arias Navia.
Resolución de primera modificación en el régimen de dedicación de personal eventual Grupo Vox
- Doña Jennifer Navarro Pérez pasa de una jornada del 50% al 100%.
- Don Joaquín Rodríguez Fernández pasa de una jornada del 100% al 50%.
Nombramiento de personal eventual: un asesor del Grupo Municipal Socialista
Por Resolución de Alcaldía nº 2023/15996, de 19 de octubre, se dispuso lo siguiente:
1º.- Nombrar como Personal Eventual, con el régimen de dedicación y efectos de la fecha que se indica, a:
Asesor Grupo Municipal Socialista
Don Eduardo Bayón García, a jornada completa con efectos desde la fecha de este nombramiento.
2º.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, Boletín Informativo y Web municipal, así como dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
Oviedo a 26 de octubre del 2023. El Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Gob. de Interior, R. Institucionales, Atec. Ciudadana, Participación y Distritos. Fdo.: Mario Arias Navia.
Nombramiento de personal eventual: una asesora del Grupo I.U.-Convocatoria por Oviedo.
La Alcaldía por resolución nº 2023/15355 de 10 de octubre, dispuso lo siguiente:
1º.- Nombrar como Personal Eventual, con el régimen de dedicación y efectos de la fecha que se indica, a:
Asesor/a Grupo IU-Convocatoria por Oviedo. -
Doña Antona Luengo Suárez. Jornada completa con efectos desde la fecha de este nombramiento, pasando a desempeñar las funciones de Coordinadora del Grupo, responsabilidad en la que sustituye a Doña Susana Moral González, que continuará de Asesora con la misma dedicación del 75% de la jornada.
2º.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, Boletín Informativo y Web municipal, así como dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
Oviedo a 11 de octubre de 2023. El Concejal de Gobierno de Interior, R. Institucionales, A. Ciudadana, Participación y Distritos. Fdo.: Mario Arias Navia.
Régimen y nombramiento de personal eventual
En ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de junio, sobre régimen de personal eventual, la Alcaldía por las resoluciones: nº 2023/10428 de 5-07, nº2023/10515 de 6-07, nº 2023/10876 de 12-07, la nº 2023/11202 de 18-07 y la nº 2023/11506 de 25-07 dispuso lo siguiente:
Nombrar como Personal Eventual en régimen de jornada completa o parcial o parcial, según se indica y con efectos de la fecha que igualmente se señala, a las siguientes personas:
A) Asesores/as de Alcaldía:
- D. Álvaro Fernández Morán (asesor en materia de Infraestructuras). Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
- D. Ignacio Morales Zapata (asesor en materia de Urbanismo). Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/1010428.
- D. Alfredo Sánchez Vallina (asesor en materia de Comunicación). Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
B) Asesores de los Grupos Municipales:
Grupo Municipal Popular:
- Dª. Ana Sofía Fernández Besteiro. Jornada completa, con efectos desde el 17 de junio de 2023 (con atención a las tareas desarrolladas de apoyo al proceso de constitución y organización de la actual Corporación).
- Dª. Lorena Álvarez Fernández. Jornada completa, con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
- Dª. Marta Estevan García. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
- D. Antonio Salgado Gil. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
- D. Rafael Reina Ocaña. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
- D. José Antonio Iglesias Álvarez. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
- D. Hugo Huerta Cabezas, Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
- D. José Manuel Suárez Bocero. Jornada parcial (75%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
- Dª. Leonides Bousoño Iglesias. Jornada parcial (75%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
- D. Simón Marcos Crespo. Jornada parcial (75%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428.
- D. Jorge Fernández Carballo, Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10515.
- D. Sergio García Rodríguez Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10876.
- D. Daniel González Alonso, Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10876.
Grupo Socialista:
- Dª. Marianela Martínez Puente. Jornada completa, con efectos desde el 17 de junio de 2023 (con atención a las tareas desarrolladas de apoyo al proceso de constitución y organización de la actual Corporación).
- D. Diego Valiño Seva. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10876.
- D. Gonzalo Díaz Rubín Albornoz( asesor en materia de comunicación). Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/11202.
Grupo I.U.- Convocatoria por Oviedo:
- Dª. Susana Moral González (coordinadora). Jornada parcial (75%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10876.
- D. José Enrique Fernández González (asesor responsable de comunicación y prensa). Jornada parcial (75%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10876.
Grupo VOX:
- Dª. Jennifer Navarro Pérez (coordinadora/secretaria). Jornada parcial (50%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/11506.
- D. Joaquín Rodríguez Fernández. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/11506.
- Dª. Vanesa de la Cruz Mozo. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/11506.
Oviedo a 27 de julio de 2023. El Alcalde. Fdo.: Alfredo Canteli Fernández.